Aufsichtsrat Grundstückgesellschaft Stadtwerke Hilden GmbH | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Aufsichtsrat Infrastrukturentwicklungsgesellschaft mbH | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 02.07.2014 | 31.10.2020 | von 02.07.2014 bis 31.10.2020 | |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU stellv. stimmberechtigtes Mitglied | stellv. stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Rat der Stadt Hilden | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.06.2014 | | von 04.06.2014 | |
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Integrationsrat | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 17.06.2019 | von 25.06.2014 bis 17.06.2019 | Vertreter der Ratsfraktion | Vertreter der Ratsfraktion |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Sozialausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 31.10.2020 | von 25.06.2014 bis 31.10.2020 | |
Zweckverband VHS Hilden-Haan | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 25.06.2014 | 21.10.2020 | von 25.06.2014 bis 21.10.2020 | |
Integrationsrat | Liste CDU | Liste CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 18.06.2019 | 31.10.2020 | von 18.06.2019 bis 31.10.2020 | Liste CDU | Liste CDU |
Ausschuss für Kultur und Heimatpflege | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Sozialausschuss | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Zweckverband Gesamtschule Langenfeld | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 04.11.2020 | | von 04.11.2020 | |
Integrationsrat | CDU | CDU stimmberechtigtes Mitglied | stimmberechtigtes Mitglied | 01.11.2020 | 27.10.2022 | von 01.11.2020 bis 27.10.2022 | 1. Stellvertreter | 1. Stellvertreter |
Integrationsrat | CDU | CDU Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 27.10.2022 | | von 27.10.2022 | |